多米体育新闻
多米体育政务频道_深圳新闻网
多米体育多米体育孟凡利,男,汉族,1965年9月生,山东临沂人,1986年3月加入中国,1986年7月参加工作,研究生学历,经济学博士,教授。现任广东省委副书记,深圳市委书记。
1986.07——1997.12 山东经济学院会计系教师(其间:1992.09——1995.07南开大学会计系西方会计专业在职学习,获经济学硕士学位)
1997.12——2000.01 山东经济学院财务会计系副主任(1995.09——1998.07天津财经学院会计学专业研究生学习,获经济学博士学位)
2005.07——2009.07 山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记
2009.07——2013.03 山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理
—2021年5月,广东省深圳市委副书记,市政府副市长、代理市长、党组书记;
1984.07—1988.09 广东省深圳市财政局行财科科员、副科长、主任科员
(其间:1990.09—1992.06中南财经大学财经学专业学习,1998年获经济学硕士学位)
2018.10—2019.01 广东省市场监督管理局党组书记,省药品监督管理局党组书记、局长
2019.01—2019.02 广东省市场监督管理局党组书记,省药品监督管理局党组书记、局长,深圳市人大常委会主任、党组书记
2019.02—2019.03 广东省深圳市人大常委会主任、党组书记,广东省药品监督管理局局长
全市人大系统深入学习贯彻习关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会召开
骆文智主持召开市人大常委会党组扩大会议 在推动高质量发展中彰显人大担当
林洁,女,汉族,1963年4月生,广东英德人,1980年7月参加工作,1988年5月加入中国,上海交通大学工商管理专业毕业,在职研究生学历,工商管理硕士学位。现任深圳市政协主席、党组书记。
1985年3月—1989年4月,广东省深圳市南头区教育局团委副书记、少先队总辅导员(其间:1982年4月—1985年6月在深圳教育学院中文系函授大专班学习);
1989年4月—1990年10月,共青团广东省深圳市南头区委副书记、区少工委主任、团市委常委;
1990年10月—1991年10月,共青团广东省深圳市南山区委员会副书记(其间:1988年9月—1991年6月在广东教育学院中文系汉语言文学专业函授本科班学习);
1991年10月—1995年5月,共青团广东省深圳市委副书记、党组成员、市青联副主席;
1995年5月—2001年2月,共青团广东省深圳市委书记、党组书记、市青联主席(其间:1994年7月—1997年7月在上海交通大学工商管理专业研究生班学习,获硕士学位;1999年2月—2000年2月挂任团中央少年部副部长);
2001年2月—2003年3月,广东省深圳市盐田区委副书记(其间:2001年3月—2001年6月在广东省委党校县处级干部进修班学习);
2003年3月—2009年8月,广东省深圳市政府台湾事务办公室(市委对台工作办)党组书记、主任;
2009年8月—2010年6月,广东省深圳市政府台湾事务办公室党组书记、主任;
2014年10月—2020年1月,广东省深圳市委常委、统战部部长(2014年11月);
2020年1月—2020年2月,广东省深圳市政协主席候选人,市委常委、统战部部长;
2020年2月—2020年3月,广东省深圳市政协主席候选人、党组书记,市委常委、统战部部长;
1987年4月—1991年6月,公安部办公厅秘书处副主任科员、主任科员(1989年5月);
1993年11月—1995年9月,广东省深圳市公安局福田分局副局长(正处级)(其间:1992年9月—1994年8月公安部管理干部学院专修班管理专业学习);
1995年12月—1999年12月,广东省深圳市公安局福田分局政委,党委副书记兼纪检书记(其间:1995年9月—1998年7月广东省委党经济学专业学习,取得在职研究生学历);
2009年7月—2009年12月,广东省深圳市政府副秘书长(正局级)、市政府办公厅党组成员;
2009年12月—2010年8月,广东省深圳市政府副秘书长、市政府办公厅党组成员,市政府打击走私综合治理领导小组办公室主任;
2010年8月—2011年11月,广东省深圳市政府副秘书长,市政府打击走私综合治理领导小组办公室主任;
2011年11月—2012年1月,广东省深圳市南山区委副书记,区政府副区长、代区长多米体育、党组书记;
2012年1月—2015年8月,广东省深圳市南山区委副书记,区政府区长、党组书记;
2015年8月—2017年1月,广东省深圳市龙华新区党工委书记(其间:2016年11月-2017年1月龙华区委筹备组组长);
深圳市推进工会综合改革工作领导小组会议暨全市深化工会综合改革推进会召开
深圳市推进工会综合改革工作领导小组会议暨全市深化工会综合改革推进会召开
刘连生,男,汉族,1964年9月生,湖南邵阳人,1987年7月参加工作,1986年11月加入中国,华南农业大学经贸学院农业经济及管理专业毕业,研究生学历,农学硕士学位。现任深圳市委常委、市纪委书记,市监察委员会主任。
1991年9月—1994年7月,华南农业大学经贸学院农业经济及管理专业学习;
2004年11月—2007年9月,广东省纪委案件管理室正处级副主任(其间:2005年9月—2006年1月广东省委党校中青一班学习);
2012年5月—2013年12月,广东省纪委常委、党风廉政建设室副厅级主任;
2018年1月—2021年4月,广东省广州市委常委、市纪委书记,市监察委员会主任;
2021年4月—2021年5月,广东省深圳市委常委、市纪委书记,市监察委员会副主任、代理主任;
市纪委监委领导班子学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班开班
市纪委监委领导班子理论学习中心组(扩大)专题学习会召开 深入学习贯彻习视察广东重要讲线
市纪委监委机关学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会召开
黄敏,男,汉族,1963年8月生,广东普宁人,1986年8月参加工作,1985年12月加入中国,西南交通大学交通运输规划与管理专业毕业,在职研究生学历,博士学位,工程师。现任深圳市委常委。
1986年8月—1987年11月,广东省深圳市航运总公司圳华港湾企业有限公司技术员、助理工程师;1987年11月—1996年12月,广东省深圳市政府交通办干部,市运输局科员、工程师、副主任科员(1991年4月)、主任科员(1993年8月);
1996年12月—2001年8月,广东省深圳市运输局交通处副处长、处长(1999年9月)(其间:1998年8月—1999年1月参加广东省深圳市委组织部第三期赴港研修班学习;1998年12月—2001年1月西南交通大学交通运输学院交通运输工程专业硕士研究生);
2001年8月—2008年1月,广东省深圳市交通局(市港务管理局)党组成员、副局长(其间:2001年6月—2001年9月广东省深圳市委组织部选派参加市纪委第8批纪检工作实践锻炼);
2008年1月—2009年8月,广东省深圳市交通局(市港务管理局)党组书记、局长(2008年3月),兼市空港管理委员会办公室主任(2009年3月);
2009年8月—2010年6月,广东省深圳市交通运输委员会(市港务管理局)副主任(副局长)(正局级)、党组副书记,兼市空港管理委员会办公室主任;
2010年6月—2010年7月,广东省深圳市交通运输委员会(市港务管理局)副主任(副局长)、党组书记;
2010年7月—2015年7月,广东省深圳市交通运输委员会(市港务管理局)主任(局长)、党组书记(其间:2010年10月—2012年11月长江商学院高级管理人员工商管理硕士专业学习;2002年3月—2014年12月西南交通大学交通运输规划与管理专业博士研究生学习);
2015年7月—2015年9月,广东省深圳市交通运输委员会(市港务管理局)党组书记,宝安区委书记,区人大常委会主任、党组书记(2015年8月);
2015年9月—2016年10月,广东省深圳市宝安区委书记,区人大常委会主任、党组书记;
2017年8月—2017年9月,广东省深圳市政府副市长、党组成员,宝安区委书记;
2017年9月—2020年7月,广东省深圳市政府副市长、党组成员,市残联主席(2018年6月);
2020年7月—2020年8月,广东省深圳市委常委,市政府副市长、党组成员,市残联主席;2020年8月—2020年8月,广东省深圳市委常委,市政府党组成员,市残联主席;
2020年8月—2020年12月广东省深圳市委常委,市政府党组成员,中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会党组书记、主任,市前海深港现代服务业合作区党工委书记、市前海深港现代服务业合作区管理局(前海湾保税港区管理局)局长,市残联主席;
2020年12月—2021年4月广东省深圳市委常委,市政府党组成员,中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会党组书记、主任,市前海深港现代服务业合作区党工委书记、市前海深港现代服务业合作区管理局(前海综合保税区管理局)局长,市残联主席(2021.01免);
孟凡利在河套深港科技创新合作区调研时强调 解放思想锐意进取 只争朝夕真抓实干 高质量高标准高水平推进合作区深圳园区建设
程步一,男,汉族,1973年6月生,广东潮州人,1996年7月参加工作,1999年8月加入中国,清华大学公共管理专业毕业,大学学历,公共管理硕士学位。现任深圳市委常委、组织部长、党校校长。
1996年7月—2001年2月,广东省委政策研究室科员;2001年2月—2003年9月,广东省委政策研究室副主任科员;
2003年9月—2006年9月,广东省委政策研究室主任科员(其间:2002年3月—2005年7月,清华大学公共管理学院公共管理专业学习,获公共管理硕士学位);
2009年2月—2014年5月,广东省委政策研究室综合研究处处长(其间:2010年12月—2011年12月挂任江门市市长助理,市旅游局局长、党组书记;2012年8月—2012年12月省委党校中青一班学习);
2017年6月—2018年4月,广东省肇庆市委常委、组织部部长,市委党校(市行政学院)校(院)长;
2019年10月至今,广东省深圳市委常委、组织部部长、党校(深圳行政学院、深圳经济管理学院)校长(院长),深圳改革开放干部学院院长(2020年9月)。
1988年9月—1991年4月,中南政法学院民法专业硕士研究生;1991年4月—1994年1月,广东省深圳市劳动局劳动监察大队科员;
1995年12月—1996年11月,广东省深圳市劳动就业服务中心就业培训科科长;
1996年11月—1997年11月,深圳市特发集团人事部任免室业务经理、人事部副经理;
1997年11月—1998年7月,深圳市特发黎明光电(集团)公司副总经理、董事;
1998年7月—2002年8月,深圳市特发黎明光电(集团)公司党委委员、副总经理、董事;
2006年8月—2011年12月,广东省深圳市福田区委常委、宣传部部长(其间:2008年11月—2011年1月北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业在职硕士班学习);
2011年12月—2013年6月,广东省深圳市福田区委副书记、政法委书记兼区社工委主任(2012年4月);
2013年6月—2013年7月,广东省深圳市福田区委副书记、政法委书记,区政府党组书记、副区长、代区长;
2013年7月—2013年9月,广东省深圳市福田区委副书记、政法委书记,区政府党组书记、区长;
2013年9月—2015年8月,广东省深圳市福田区委副书记,区政府党组书记、区长;
2015年8月—2015年9月,广东省深圳市南山区委副书记,区政府党组书记、代区长;
2015年9月—2017年7月,广东省深圳市南山区委副书记,区政府党组书记、区长;
2017年7月—2017年9月,广东省深圳市南山区委书记,区政府党组书记、区长;
推动统战工作向商协会有效覆盖 打造中国特色商会“深圳标杆” 全市商协会工作交流会举行
杨芝春,男,汉族,1969年2月生,湖南湘阴人,1987年11月参加工作,1992年7月加入中国,国防科学技术大学公共管理专业毕业,大学学历,公共管理硕士学位。现任深圳市委常委,深圳警备区司令员。
1999年6月-2011年6月,历任国防科技大学组织干事、学员队副队长、国防科技重点实验室协理员等职(1997年9月—1999年7月,长沙政治学院机关政治工作专业全日制大学学习;2002年3月—2005年3月,国防科学技术大学公共管理专业在职研究生学习);
2011年6月—2013年6月,国防科学技术大学指挥军官基础教育学院学员五大队政治委员;
2013年6月—2018年1月,国防科学技术大学指挥军官基础教育学院副院长;
陶永欣,男,汉族,1972年2月生,吉林柳河人,1996年7月参加工作,1992年6月加入中国,东北师范大学教育科学学院教育学原理专业毕业,研究生学历,教育学硕士学位,讲师。
月,东北师范大学教育科学学院教育学原理专业硕士研究生;1996年07月—2001年
月,广东省深圳市委党校助教、教务处综合科副主任科员;2001年01月—2002年
月,广东省深圳市委党校教务处副处长(其间:2004年11月—2005年02月参加广东省深圳市委组织部第九期赴香港进修班学习);2006年01月—2006年
月,中国国际贸易促进委员会深圳分会党组成员、副会长(其间:2010年12月—2011年12月挂任广东省河源市政府市长助理、市高新技术开发区管委会常务副主任);2011年03月—2014年
月,中国国际贸易促进委员会深圳委员会党组成员、副主任;2014年03月—2015年
月,中国国际贸易促进委员会深圳委员会党组书记、主任;2015年08月—2017年
月,广东省深圳市坪山新区党工委副书记,管委会主任(其间:2016年11月—2017年01月广东省深圳市坪山区委筹备组副组长、区政府筹备组组长);2017年01月
年06月,广东省深圳市坪山区委副书记,区政府区长;2018年06月—2018年
月,广东省深圳市人民政府副市长、党组成员,坪山区委书记;2021年08月—广东省深圳市人民政府副市长、党组成;
月—广东省深圳市人民政府副市长现任广东省深圳市委常委,市政府副市长、党组副书记,市委军民融合发展委员会办公室(市国防动员办公室)主任。深圳市七届市委委员。
郑红波,男,汉族,1967年2月生,河南邓州人,1988年7月参加工作,1987年3月加入中国,广东省社会科学院经济管理专业毕业,省社科院在职研究生学历,高级管理人员工商管理硕士学位,工程师。现任广东省深圳市委常委。
1984.09—1988.07 西安交通大学电气工程系工业自动化专业学习
1993.08—1995.09 广东省深圳市福田区企业团委副书记、书记(正科级)
1995.09—1998.10 深圳市福田房地产开发公司庆龄康复中心董事、总经理
1998.10—2001.12 广东省深圳市机关事务管理局干部、华政鹏物业管理中心副主任(1999.05正科级)、主任(1999.12)
2001.12—2003.10 广东省深圳市机关事务管理局物业管理中心副主任(副处级)(其间:1999.09—2002.07广东省社会科学院经济管理专业在职研究生班学习)
2003.10—2006.12 广东省深圳市机关事务管理局物业管理中心主任(正处级)
2006.12—2010.03 广东省深圳市机关事务管理局生活服务中心主任(正处级)
2010.03—2015.07 广东省深圳市机关事务管理局党组成员、副局长(其间:2010.11—2013.01北京大学高级管理人员工商管理专业学习,取得高级管理人员工商管理硕士学位)
2015.07—2018.05 广东省深圳市机关事务管理局党组书记、局长
2018.05—2020.07 深圳市机场(集团)有限公司党委书记、董事长
国际档案理事会东亚地区分会第十六次全体大会在深举行 “数字时代档案工作的职责使命”国际研讨会开幕
张玲,女,河南封丘人,汉族,1969年7月出生,兰州大学新闻专业毕业,大学学历,法学学士学位,1992年9月参加工作,1999年7月加入中国。现任广东省深圳市委常委、宣传部部长。
热点信息
-
多米体育多米体育孟凡利,男,汉族,1965年9月生,山东临沂人,1986年3月加入中国,1986年...
-
多米体育多米体育广东省政务服务,网上服务平台多米体育,可办理广东省职工社保查询、城乡居民社保缴费查...